努尔·白克力,1982年12月加入中国共产党,1983年8月参加工作,中央党校研究生班政治理论专业毕业,中央党校研究生学历。维吾尔族,1961年8月生,现任国家发展和改革委员会副主任(正部长级)、党组成员,国家能源局局长、党组书记。
努尔·白克力人物履历
1978.11-1983.08 新疆大学政治系政治理论专业学习
1983.08-1984.11 新疆大学政治系学生辅导员、团总支书记
1984.11-1989.01 共青团新疆大学委员会副书记1989.01-1992.01共青团新疆大学委员会书记(1986.09-1989.07中央党校培训部研究生班学习)
1992.01-1992.06 新疆大学党委宣传部部长
1992.06-1993.09 新疆大学党委常委、宣传部部长
1993.09-1995.04 新疆维吾尔自治区喀什地区行署专员助理(其间:1994.05-1994.11挂职任山东省肥城市副市长)
1995.04-1996.03 新疆维吾尔自治区喀什地区行署副专员
1996.03-1998.02 新疆维吾尔自治区政府副秘书长
1998.02-1998.03 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市委副书记、代市长
1998.03-2000.12 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市委副书记、市长
2000.12-2003.04 新疆维吾尔自治区党委常委、政法委副书记
2003.04-2005.01 新疆维吾尔自治区党委副书记、政法委副书记
2005.01-2007.12 新疆维吾尔自治区党委副书记
2007.12-2008.01 新疆维吾尔自治区党委副书记,政府代主席
2008.01-2014.12 新疆维吾尔自治区党委副书记,政府主席
努尔·白克任免信息
2014.12-国家发展和改革委员会副主任(正部长级)、党组成员,国家能源局局长、党组书记。
中共第十七届中央候补委员、十八届中央委员,十七大、十八大代表,十一届、十二届全国人大代表白克力任免信息
2014年12月30日,新疆维吾尔自治区党委召开常委(扩大)会议,宣布中共中央关于新疆维吾尔自治区领导同志调整的决定。努尔·白克力同志不再担任新疆维吾尔自治区党
委副书记、常委、委员职务,另有任用。
2014年12月31日,新疆维吾尔自治区十二届人大常委会召开第十二次会议,会议决定,接受努尔·白克力辞去自治区主席职务的请求。
2015年01月09日,据国家发展和改革委员会官方网站“国家发展改革委领导”栏目显示,努尔·白克力已任国家发展和改革委员会副主任。
2015年01月14日,据国家能源局网站“局领导子站”栏目显示,努尔·白克力已出任国家能源局局长。
2015年01月29日,国务院任命努尔·白克力为国家发展和改革委员会副主任(正部长级)、国家能源局局长。